Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-07-31 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS AF 31. JULI 2011. (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-12-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-12-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-12-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-12-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bedervej 62, 8320 Mårslet (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-12-25 fjernes Direktion: Hans Petersen (direktion) (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-12-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-12-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-12-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-12-25 fjernes Legale ejere: Hans Petersen (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-12-25 fjernes Navne: HANS PETERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-12-25 fjernes Reelle ejere: Hans Petersen (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-12-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-12-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-12-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-12-25 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-12-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2017-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-06-08 tilføjes Vedtægter: 2017-06-08 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2017-06-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-07-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2016-04-06 tilføjes Vedtægter: 2016-04-06 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-05-29 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2008-05-29 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bedervej 62, 8320 Mårslet (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2004-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-17 tilføjes Direktion: Hans Petersen (direktion) (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2004-03-17 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2004-03-17 tilføjes Navne: HANS PETERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2004-03-16 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1766 (offentliggjort 2004-02-23)
Den 2004-03-17 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2004-03-17 tilføjes Vedtægter: 2004-03-17 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2004-03-17 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2004-01-01 tilføjes Legale ejere: Hans Petersen (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1766 (offentliggjort 2004-02-23)
Den 2004-01-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Petersen (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2004-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-25)