Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-30 fjernes Navne: O & V DENMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-06-18)
Den 2007-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 fjernes Bestyrelse: Vivian Urdshals Hasenclever (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-06-18)
Den 2007-02-28 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-03-25)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2004-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-03-25)
Den 2004-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-18 tilføjes Bestyrelse: Vivian Urdshals Hasenclever (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-18 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-18 tilføjes Navne: O & V DENMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-17 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1765 (offentliggjort 2004-02-23)
Den 2004-03-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidation. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-18 tilføjes Vedtægter: 2004-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-18 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1765 (offentliggjort 2004-02-23)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)