Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2004-01-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AB KRANSYSTEM ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-06-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ACOB INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-09-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ÅKERSTRÖMS ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2014-08-17 tilføjes Direktion: Vita Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt drive finansiering, handel, investerings- og anlægsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en af direktørerne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-17 tilføjes Vedtægter: 2014-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2013-01-23 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-20 fjernes Revisor: PBH NR. 280 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 tilføjes Revisor: PBH NR. 280 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 fjernes Revisor: PBH NR. 280 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Revisor: PBH NR. 280 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buderupholmvej 6, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-13 tilføjes Direktion: Tom Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Legale ejere: Tom Jacobsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2004-01-13 tilføjes Navne: ACOB ApS (offentliggjort 2004-01-27)
Den 2004-01-13 tilføjes Reelle ejere: Tom Jacobsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2004-01-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-01-13 tilføjes Stiftere: Tom Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-27)
Den 2004-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)