Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredebjergvej 6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-31 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-31 fjernes Legale ejere: BERLINGSKE MEDIA A/S, FORBRUGER-KONTAKT A/S (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-31 fjernes Navne: DANSK DISTRIBUTIONS CENTER KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-31 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 fjernes Bestyrelse: Bjarne Werner Munck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-09 fjernes Direktion: Michael Pakula Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2014-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Dansk Distributions Center P/S samt at varetage forpligtelser og udøve de forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder som dette selskabs vedtægter foreskriver (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2014-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2014-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2014-05-26 tilføjes Legale ejere: BERLINGSKE MEDIA A/S, FORBRUGER-KONTAKT A/S (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2014-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand og næstformand i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2014-05-26 tilføjes Vedtægter: 2014-05-26 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2012-10-01 tilføjes Direktion: Michael Pakula Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2012-09-30 fjernes Direktion: Jes Mogensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredebjergvej 6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2011-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg (offentliggjort 2004-07-21)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-05-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-10 tilføjes Bestyrelse: Bente Sternberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2008-11-10 fjernes Bestyrelse: Jes Mogensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Bestyrelse: Mads Dahl Møberg Andersen (formand) (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2008-06-24 fjernes Bestyrelse: Jack Roland Helmuth Eliasson (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Bestyrelse: Christian Lanng Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 fjernes Bestyrelse: Anders Ahlman Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Bestyrelse: Claus Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 fjernes Bestyrelse: Benny Juul Lundgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-24 tilføjes Bestyrelse: Anders Ahlman Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 tilføjes Bestyrelse: Jack Roland Helmuth Eliasson (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 fjernes Bestyrelse: Lars Lückow (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 tilføjes Bestyrelse: Lars Lückow (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 fjernes Bestyrelse: Gorm Arildsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 tilføjes Bestyrelse: Gorm Arildsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 tilføjes Direktion: Jes Mogensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Direktion: Mads Dahl Møberg Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 tilføjes Navne: DANSK DISTRIBUTIONS CENTER KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2004-12-29 fjernes Navne: ApS SA KOMP.3105 (offentliggjort 2004-07-21)
Den 2004-12-30 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg (offentliggjort 2004-07-21)
Den 2004-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-11 tilføjes Direktion: Mads Dahl Møberg Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Navne: ApS SA KOMP.3105 (offentliggjort 2004-07-21)
Den 2004-06-10 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3105 (offentliggjort 2004-02-23)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3105 (offentliggjort 2004-02-23)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2004-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-10)