Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Nanny Leth Kristensen | 22.12.2003 | |
Ove Glerup Kristensen | 22.12.2003 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Ove Glerup Kristensen | 22.12.2003 | 26.11.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Nanny Leth Kristensen | 22.12.2003 | 25.11.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
AKTIESELSKABET GLERUPS.DK (CVR 27160972) | NORMAL | 27.11.2015 | 24.10.2019 | 20,00-24,99% | 20,00-24,99% |
AKTIESELSKABET GLERUPS.DK (CVR 27160972) | NORMAL | 01.03.2013 | 26.11.2015 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |