Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jette Hermann | 12.12.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Grünfeld Pedersen | 01.03.2004 | 12.12.2018 | direktion |
Klaus Søgaard | 09.01.2004 | 01.03.2004 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Hermann Pedersen | 12.12.2018 | formand |
Anders Hermann Pedersen | 01.03.2004 | bestyrelse |
Jette Hermann | 01.03.2004 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Grünfeld Pedersen | 01.03.2004 | 12.12.2018 | formand |
Rasmus Hermann Pedersen | 01.03.2004 | 11.12.2018 | bestyrelse |
Jens Jakob Skaadstrup Andersen | 25.02.2004 | 01.03.2004 | bestyrelse |
Klaus Søgaard | 09.01.2004 | 01.03.2004 | bestyrelse |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 09.01.2004 | 01.03.2004 | formand |
Niels Thomas Heering | 09.01.2004 | 25.02.2004 | bestyrelse |