Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Binavne | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2004-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ICS A/S. (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2013-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: STARGARDER STR. BERLIN ApS. (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KONGRESKOMPAGNIET A/S. (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SPANDAUER DAMM, BERLIN A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MCI COPENHAGEN A/S. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-09 tilføjes Vedtægter: 2019-05-09 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-02 tilføjes Binavne: Easyshirt Aps (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 27, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-01-01)
Den 2018-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: per@a-travel.dk (offentliggjort 2018-01-01)
Den 2017-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 27, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-01-01)
Den 2017-09-12 tilføjes Binavne: Motivational Events Aps, International Conference Services Aps, ICS Copenhagen Aps, ICS - International Conference Services Aps (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Per Ankær (offentliggjort 2018-01-01)
Den 2011-01-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 27, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-01-01)
Den 2004-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-12 tilføjes Direktion: Per Ankær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i Turistbranchen og andre service erhverv (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Navne: PAL HOLDING ApS (offentliggjort 2004-03-31)
Den 2004-03-11 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3083 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-03-12 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. Selskabet skal ingen bestyrelse have. Selskabet ledes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Vedtægter: 2004-03-12 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Legale ejere: Per Ankær (offentliggjort 2018-01-01)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3083 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)