Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Bestyrelse | Binavne | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-06-01 tilføjes Direktion: Christian Høngaard (direktør) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-05-31 fjernes Direktion: Søren Ryssel Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-01 tilføjes Direktion: Søren Ryssel Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2023-06-30 fjernes Direktion: Christian Høngaard (direktør) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-05-11 tilføjes Bestyrelse: Jerome Pierre Brice (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-02-15 tilføjes Binavne: GILDHØJ SPECIALLÆGEKLINIK A/S, GHP Specialer A/S, GHP Sjælland A/S, GHP Gildhøj Privathospital A/S, GHP Danmark A/S, CENTER FOR ORTOPÆDKIRURGI ODENSE A/S, CENTER FOR ORTOPÆDKIRURGI BRØNDBY A/S, CENTER FOR BEHANDLING AF OVERVÆGT A/S, BRØNDBY PRIVATHOSPITAL A/S, BARIATRIC CENTER ODENSE A/S, BARIATRIC CENTER COPENHAGEN A/S, BARIATRIC CENTER A/S (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-14 fjernes Binavne: Aktieselskabet Københavns Privathospital (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-15 tilføjes Vedtægter: 2023-02-15 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-27 tilføjes Bestyrelse: Bo Marcus Nord (formand) (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-27 fjernes Bestyrelse: Arnaud Michel Marie Jeudy (formand) (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-26 fjernes Bestyrelse: Bo Marcus Nord (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-03-23 tilføjes Binavne: Capio CFR A/S (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Navne: Capio A/S (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-11-25 fjernes Navne: Capio CFR A/S (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-11-26 tilføjes Vedtægter: 2020-11-26 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-10 tilføjes Vedtægter: 2020-06-10 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-02-04 tilføjes Bestyrelse: Bo Marcus Nord (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2020-02-04 fjernes Bestyrelse: Emil Fannikke Kiær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-06 tilføjes Direktion: Christian Høngaard (direktør) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-01-06 fjernes Direktion: Pascal Remý Antonie Roché (direktør) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-06-30 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-12-31 tilføjes Direktion: Pascal Remý Antonie Roché (direktør) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-31 fjernes Direktion: Thomas Kiær (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-12-06 tilføjes Bestyrelse: Carsten Rosendal Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-12-06 fjernes Bestyrelse: Nils Henrik Wilhelm Brehmer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Legale ejere: CAPIO DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-25 fjernes Legale ejere: SPINEX HOLDING ApS, Per Gullestrup (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-24 fjernes Legale ejere: CAPIO DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-25 fjernes Reelle ejere: Thomas Kiær, Per Gullestrup (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Bestyrelse: Anna Britta Maria Wallgren (formand) (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-02-25 fjernes Bestyrelse: Thomas Fredrik Berglund (formand) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-03 fjernes Direktion: Anette Lystrup Birch (direktør) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-12 tilføjes Bestyrelse: Francois Marie Gerard Demesmay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2018-03-12 fjernes Bestyrelse: Sven Erik Svensson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-28 tilføjes Binavne: Capio CFR-OPA A/S (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Vedtægter: 2017-12-27 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-23 tilføjes Reelle ejere: Per Gullestrup (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2017-10-22 fjernes Legale ejere: GULLESTRUP INVEST ApS (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-09 tilføjes Legale ejere: Per Gullestrup (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-03 tilføjes Binavne: CFR Hospitaler A/S (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-02 fjernes Binavne: PRIVATHOSPITALET ØRESUND A/S, ASTRA BDC A/S, KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL FACILITY A/S, KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL FACILITY 2 A/S (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-13 tilføjes Binavne: KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL FACILITY A/S, KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL FACILITY 2 A/S, SMERTECENTER SKØRPING A/S, CENTER FOR BILLEDDIAGNOSTIK A/S (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-06-12 tilføjes Binavne: ASTRA BDC A/S, ASTRA BILLEDDIAGNOSTIK A/S (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-06-12 tilføjes Navne: Capio CFR A/S (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2017-06-11 fjernes Navne: CFR HOSPITALER A/S (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-06-12 tilføjes Vedtægter: 2017-06-12 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Vedtægter: 2017-01-26 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-01-19 tilføjes Vedtægter: 2017-01-19 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-01-19 tilføjes Bestyrelse: Sven Erik Svensson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-01-19 fjernes Bestyrelse: Thomas Kiær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-18 fjernes Bestyrelse: Per Gullestrup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-19 tilføjes Legale ejere: Capio AB, GULLESTRUP INVEST ApS, CAPIO DANMARK HOLDING A/S, SPINEX HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-19 fjernes Legale ejere: Claus Juan Møller-San Pedro, Capio AB (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-01-18 fjernes Legale ejere: GULLESTRUP INVEST ApS, SPINEX HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-01-19 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kiær (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2017-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.052.398,00 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Vedtægter: 2016-12-08 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-15 tilføjes Binavne: Privathospitalet Skørping A/S, MR-KLINIKKEN SKØRPING A/S (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-02-29 tilføjes Direktion: Thomas Kiær (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2016-02-29 fjernes Direktion: Morten Falck Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-03-06)
Den 2016-02-28 fjernes Direktion: Thomas Kiær (direktør) (offentliggjort 2016-03-06)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-29 tilføjes Vedtægter: 2016-02-29 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.092.019,00 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2015-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-12-22 tilføjes Vedtægter: 2015-12-22 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-03 tilføjes Binavne: Aktieselskabet Københavns Privathospital, Sportsklinikken A/S, Københavns Privathospital A/S (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-08-25 tilføjes Vedtægter: 2015-08-25 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-03 tilføjes Direktion: Thomas Kiær (direktør) (offentliggjort 2016-03-06)
Den 2015-07-02 fjernes Direktion: Thomas Kiær (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-28 tilføjes Legale ejere: SPINEX HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2015-04-22 fjernes Bestyrelse: Morten Ulrik Kramhøft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@cfrhospitaler.dk (offentliggjort 2014-02-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Hospitaler (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2013-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive liberalt erhverv samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 tilføjes Navne: CFR HOSPITALER A/S (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2013-12-09 fjernes Navne: CENTER FOR RYGKIRURGI A/S (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2013-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2013-12-10 tilføjes Vedtægter: 2013-12-10 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-15 tilføjes Legale ejere: GULLESTRUP INVEST ApS, Claus Juan Møller-San Pedro (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-02 tilføjes Bestyrelse: Morten Ulrik Kramhøft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 978.361,00 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2012-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-01 tilføjes Direktion: Thomas Kiær (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-31 fjernes Direktion: Martin Rask Bonnen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-22 tilføjes Bestyrelse: Per Gullestrup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-22 fjernes Bestyrelse: Svend Erik Børgesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-02 tilføjes Bestyrelse: Svend Erik Børgesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger og ambulatorier (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Bekkevolds Alle 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2007-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Bekkevolds Alle 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-08-25)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-25 tilføjes Binavne: PRIVATHOSPITALET ØRESUND A/S, RYGHOSPITALET A/S, PRIVATHOSPITALET A/S, COPENHAGEN SPINE UNIT A/S, COPENHAGEN SPINE CENTER A/S, CENTER FOR RYGKIRURGI ÅRHUS A/S, CENTER FOR RYGKIRURGI ÅLBORG A/S, CENTER FOR RYGKIRURGI ODENSE A/S, CENTER FOR RYGKIRURGI A/S, BEKKEVOLD PRIVATHOSPITAL A/S, BEKKEVOLD KLINIKKEN A/S (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2004-08-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Bekkevolds Alle 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-08-25)
Den 2004-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vagtelvej 18, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2004-05-05)
Den 2004-08-17 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kiær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-08-17 tilføjes Navne: CENTER FOR RYGKIRURGI A/S (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2004-08-16 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 2. MARTS 2004 (offentliggjort 2004-05-05)
Den 2004-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-08-25)
Den 2004-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vagtelvej 18, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2004-05-05)
Den 2004-04-16 tilføjes Direktion: Martin Rask Bonnen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)