Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 90, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Legale ejere: UpSnap Inc. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Navne: BTS LOGIC EUROPE ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-10-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 fjernes Direktion: Bruce Howard (adm. dir) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Direktion: Bruce Howard (adm. dir) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-01-01 fjernes Direktion: Michael Earl Durance (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 90, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2014-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 12, 2., 8240 Risskov (offentliggjort 2014-05-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-12 tilføjes Direktion: Christopher Larry Shelton (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at designe, udvikle, markedsføre og sælge software løsninger og teknologi inden for telekommunikation samt, direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden hermed. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2011-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. Selskabet skal ingen bestyrelse have. Selskabet ledes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2011-06-24 tilføjes Vedtægter: 2011-06-24 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2011-06-24 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-04-21 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-04-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-12-31 tilføjes Direktion: Michael Earl Durance (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-12-31 fjernes Direktion: Fred Korangy (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-09-19 fjernes Revisor: DRJ ÅBYHØJ ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-02 tilføjes Legale ejere: UpSnap Inc. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2004-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 12, 2., 8240 Risskov (offentliggjort 2014-05-23)
Den 2004-03-01 tilføjes Direktion: Fred Korangy (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-03-01 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2004-03-01 tilføjes Navne: BTS LOGIC EUROPE ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2004-03-01 tilføjes Revisor: DRJ ÅBYHØJ ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-03-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-29 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3073 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3073 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2004-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-28)