Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bibranche |
Den 2015-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 1, 1., 3520 Farum (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-09 (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-07-13 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-07-13 fjernes Navne: FORWARD IT ApS (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-07-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-07-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-07-13 fjernes Revisor: REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-07-13 fjernes Stiftere: Thomas Jensen, HBK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-07-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2013-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 fjernes Bestyrelse: Thomas Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-04-02 fjernes Direktion: Henrik Bach Kristiansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-31 tilføjes Bestyrelse: Christian Nejstgaard (næstformand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-05-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Tronier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-23 tilføjes Revisor: REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2010-08-23 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2009-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2009-07-09 tilføjes Bestyrelse: Thomas Tronier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg, service og support af IT-løsninger. (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2009-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2009-07-09 tilføjes Vedtægter: 2009-07-09 (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-02 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Revisor: Michael Rylander Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-11-03)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2005-11-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 1, 1., 3520 Farum (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 1, 1., 3520 Farum (offentliggjort 2004-03-17)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-27 tilføjes Bibranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2005-11-03)
Den 2005-10-27 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-11-03)
Den 2005-10-26 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-15 tilføjes Revisor: Michael Rylander Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-15 fjernes Revisor: REVISORHUSET NORDSJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 1, 1., 3520 Farum (offentliggjort 2004-03-17)
Den 2004-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Krokusvej 21, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krokusvej 21, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-09 tilføjes Bestyrelse: Thomas Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2004-01-09 tilføjes Direktion: Henrik Bach Kristiansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2004-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2004-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-09 (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2004-01-09 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2004-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Navne: FORWARD IT ApS (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2004-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2004-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2004-01-09 tilføjes Revisor: REVISORHUSET NORDSJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Stiftere: Thomas Jensen, HBK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2004-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2004-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)