Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevejen 68, 5960 Marstal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-14 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET 7913 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 fjernes Revisor: CR Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 fjernes Direktion: Jørgen Fabricius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2007-11-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af fast ejendom på Ærø og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Vedtægter: 2007-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevejen 68, 5960 Marstal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevejen 68, 5960 Marstal (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2005-02-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2005-02-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-01 tilføjes Revisor: CR Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevejen 68, 5960 Marstal (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2004-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-05 tilføjes Direktion: Jørgen Fabricius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET 7913 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-04 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3065 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-02-05 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3065 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)