Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Reelle ejere | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Kapital | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Navne | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Direktion | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør, ét bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-08-31 tilføjes Vedtægter: 2022-08-31 (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-08-31 fjernes Bestyrelse: Lars Thomas Blomqvist (næstformand) (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-08-31 fjernes Reelle ejere: Margarethe Bower (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-17 tilføjes Bestyrelse: Yvonne Yi Chien (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-26 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Bestyrelse: Barbro Elisabet Fridén (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2019-06-25 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Mosgaard Hyldgaard (formand) (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-06-06 tilføjes Vedtægter: 2019-06-06 (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af bestyrelsesnæstformanden i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2019-04-03 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Mosgaard Hyldgaard (formand) (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-04-02 fjernes Bestyrelse: Peter Velling Bower (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-03 tilføjes Legale ejere: ESB Group ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-03 fjernes Legale ejere: INNODAPTER ApS, Vigrem ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-03 tilføjes Reelle ejere: Margarethe Bower (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2019-04-02 fjernes Reelle ejere: Margarethe Bower (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-03 tilføjes Vedtægter: 2019-04-03 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 270.000,00 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-26 tilføjes Legale ejere: Vigrem ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-26 tilføjes Reelle ejere: Margarethe Bower (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-25 fjernes Reelle ejere: Margarethe Bower (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-26 tilføjes Vedtægter: 2019-03-26 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-23 tilføjes Binavne: NORDIC CRYOBANK GROUP Aps (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 fjernes Binavne: EUROPEAN SPERM BANK ApS (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-21 tilføjes Navne: EUROPEAN SPERM BANK ApS (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-20 fjernes Navne: NORDIC CRYOBANK GROUP APS (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-21 tilføjes Vedtægter: 2018-02-21 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-12-30 tilføjes Vedtægter: 2015-12-30 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2015-12-29 tilføjes Legale ejere: INNODAPTER ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2015-12-28 fjernes Legale ejere: INNODAPTER ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2015-12-29 tilføjes Reelle ejere: Margarethe Bower (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-08 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2015-10-08 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Legale ejere: INNODAPTER ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2015-09-29 fjernes Legale ejere: Moga Investments Inc., INNODAPTER ApS (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-30 fjernes Bestyrelse: Gregory Michael Moga III (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-30 tilføjes Binavne: NORDIC CRYOBANK APS (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2015-07-03 tilføjes Navne: NORDIC CRYOBANK GROUP APS (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2015-07-02 fjernes Navne: NORDIC CRYOBANK ApS (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2015-07-03 tilføjes Vedtægter: 2015-07-03 (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Struenseegade 9, 2., 2200 København N (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2014-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 63, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved healthcare virksomhed og dermed forbundet produktion og anden aktivitet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af en direktør (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2013-10-24 tilføjes Vedtægter: 2013-10-24 (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Bestyrelse: Gregory Michael Moga III (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 fjernes Bestyrelse: Peter Velling Bower (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Direktion: Annemette Arndal-Lauritzen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 fjernes Direktion: Peter Velling Bower (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-28 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2009-03-28 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2004-03-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2007-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 63, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2007-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 63, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-18 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 fjernes Revisor: FRANK MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-12 fjernes Bestyrelse: Charles Arthur Sims (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-26 tilføjes Revisor: FRANK MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-07 tilføjes Bestyrelse: Charles Arthur Sims (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-07 fjernes Bestyrelse: Regnar Ingwersen Paaske (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 375.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 63, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-12 tilføjes Bestyrelse: Regnar Ingwersen Paaske (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-12 tilføjes Binavne: NORDISK CRYOBAN K ApS, EUROPEAN SPERM BANK ApS, THE EUROPEAN SPERM BANK ApS, NORDISK CRYOBANK ApS, EUROPEAN EGG BANK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-12 fjernes Binavne: NORDISK CRYOBAN K ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-12 tilføjes Direktion: Peter Velling Bower (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-12 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2004-03-04)
Den 2004-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-12 tilføjes Legale ejere: Moga Investments Inc., INNODAPTER ApS (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2004-01-12 tilføjes Navne: NORDIC CRYOBANK ApS (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2004-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-01-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-12 tilføjes Stiftere: Peter Velling Bower (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-02-20)
Den 2004-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)