Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Byagervej 60, 8330 Beder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-04 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-04 fjernes Navne: BOMMUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-04 fjernes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-04 fjernes Stiftere: Rasmus Morild Meibom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-26 fjernes Direktion: Rasmus Morild Meibom (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-30 tilføjes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-30 fjernes Revisor: REINHOLT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-14 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2004-01-27)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byagervej 60, 8330 Beder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-02 tilføjes Direktion: Rasmus Morild Meibom (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, investerings-, konsulent- og restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2004-01-27)
Den 2004-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 tilføjes Navne: BOMMUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 tilføjes Revisor: REINHOLT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 tilføjes Stiftere: Rasmus Morild Meibom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 tilføjes Vedtægter: 2004-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)