Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Opløsningsstrussel seneste | Legale ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2010-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: DYRBERG & KERN HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DYRBERG & KERN HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 28, 2., 1415 København K (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Prags Boulevard 80, 4., 2300 København S (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-04 tilføjes Kontaktoplysninger: gd@dyrbergkern.com (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-05-20 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-01-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prags Boulevard 80, 4., 2300 København S (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2017-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 26, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-24 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2011-07-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 tilføjes Legale ejere: Gitte Dyrberg Knudsen (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2010-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investeringsvirksomhed, herunder at besidde ejerandele i andre selskaber som kapitalinvestering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes afen direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Vedtægter: 2010-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 26, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2008-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Egtoftevej 7, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egtoftevej 7, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2006-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Georgsvej 6, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Georgsvej 6, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-07 tilføjes Direktion: Gitte Dyrberg Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Navne: GITTE DYRBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2004-01-22)
Den 2004-01-07 tilføjes Reelle ejere: Gitte Dyrberg Knudsen (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2004-01-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-01-07 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-22)
Den 2004-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)