Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Revisor | Kapital | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 12, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 5. 504., 1473 København K (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2005-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: SAVVAERK ApS. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2010-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Matilda FoodTech Danmark ApS. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2014-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KRAFTVAERK GROUP A/S. (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KRAFTVAERK GROUP A/S. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-07-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KRAFTVAERK GROUP A/S. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 5. 504., 1473 København K (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2020-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 5. 504., 1473 København K (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 5. 504., 1473 København K (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakketoppen 15, 2830 Virum (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-28 tilføjes Vedtægter: 2019-11-28 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Legale ejere: BIGSQUID ApS, Squidcorp ApS, Octocorp ApS (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-08-20 fjernes Legale ejere: Jens Otto Hangaard Andersen, Anders Hangaard Andersen, Christian Hangaard Andersen (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-05 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Vedtægter: 2018-01-25 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2018-01-15 tilføjes Legale ejere: Jens Otto Hangaard Andersen, Anders Hangaard Andersen, Christian Hangaard Andersen (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2018-01-14 fjernes Legale ejere: Jens Otto Hangaard Andersen (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakketoppen 15, 2830 Virum (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2007-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårdterrasserne 241, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have kapitalinteresser i andre selskaber, herunder ved at besidde aktier/anparter, drive finansiel virksomhed samt iøvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-06 tilføjes Vedtægter: 2007-12-06 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdterrasserne 241, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårdterrasserne 241, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdterrasserne 241, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-07 tilføjes Direktion: Jens Otto Hangaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Legale ejere: Jens Otto Hangaard Andersen (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2004-01-07 tilføjes Navne: OTTO ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-07 tilføjes Reelle ejere: Jens Otto Hangaard Andersen (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2004-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-01-07 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Stiftere: Jens Otto Hangaard Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)