Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2012-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JYSK KONSTRUKTIONSTEKNIK A/S. (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Borupvej 30, 8940 Randers SV (offentliggjort 2009-01-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Borupvej 30, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-03 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Borupvej 30, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-19 tilføjes Direktion: Flemming Aarslev Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning, besiddelse af kapitalandele i datterselskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 tilføjes Legale ejere: Flemming Aarslev Christensen (offentliggjort 2018-01-20)
Den 2003-12-18 fjernes Legale ejere: Flemming Aarslev Christensen (offentliggjort 2018-01-20)
Den 2003-12-19 tilføjes Navne: FLEMMING AARSLEV HOLDING RANDERS ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2003-12-19 tilføjes Reelle ejere: Flemming Aarslev Christensen (offentliggjort 2018-01-20)
Den 2003-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-12-19 tilføjes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 tilføjes Stiftere: Flemming Aarslev Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 tilføjes Vedtægter: 2003-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-08 tilføjes Legale ejere: Flemming Aarslev Christensen (offentliggjort 2018-01-20)