Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Linderstrøm-Lang | 01.04.2017 | 07.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Staun Jensen | 01.04.2017 | 07.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens Henrik Riis Andersen | 04.02.2005 | 07.04.2017 | formand |
Nils Thygesen | 28.04.2004 | 04.02.2005 | formand |
Jens Winther | 22.03.2004 | 04.02.2005 | bestyrelse |
Carsten Viftrup Andersen | 18.12.2003 | 28.04.2004 | bestyrelse |
Nils Thygesen | 18.12.2003 | 22.03.2004 | formand |