Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-07-20 fjernes Binavne: AGRI HOLDING DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Røde Banke 120, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-09 fjernes Bestyrelse: Per Kværum (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Direktion: Hans-Ulrik Jernert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-09 fjernes Navne: YARA HOLDING DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Stiftere: FERTILIZER HOLDINGS AS Org.nr. 986 163 573 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-23 tilføjes Bestyrelse: Sigurd Haukeli (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Bestyrelse: Karsten Marinus Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 tilføjes Direktion: Hans-Ulrik Jernert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Direktion: Torben Skyum-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Bestyrelse: Torben Skyum-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Bestyrelse: Nicolas Pollet (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Direktion: Torben Skyum-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Direktion: Thorleif Hals (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og anden hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Vedtægter: 2005-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 tilføjes Navne: YARA HOLDING DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-04 fjernes Navne: AGRI HOLDING DANMARK A/S (offentliggjort 2004-01-28)
Den 2003-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røde Banke 120, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Bestyrelse: Nicolas Pollet (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Binavne: AGRI HOLDING DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Direktion: Thorleif Hals (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Navne: AGRI HOLDING DANMARK A/S (offentliggjort 2004-01-28)
Den 2003-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Stiftere: FERTILIZER HOLDINGS AS Org.nr. 986 163 573 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)