Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og/eller aktier i andre selskaber, ejendomsinvestering tillige med finansiering i anlægsøjemed og formueforvaltning. (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-18 tilføjes Vedtægter: 2020-02-18 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2010-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HOLTEC AUTOMATIC A/S. (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2013-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FENCE-DESIGN ApS. (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2017-05-24 sletter virksomheden Ejerskaber: HOLTEC AUTOMATIC A/S. (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Holtec Holding 2017 ApS. (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed (offentliggjort 2004-01-12)
Den 2007-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnevænget 38, 6870 Ølgod (offentliggjort 2007-06-06)
Den 2007-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frøsigvej 10, 6870 Ølgod (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøsigvej 10, 6870 Ølgod (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frøsigvej 10, 6870 Ølgod (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-19 tilføjes Hovedbranche: Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed (offentliggjort 2004-01-12)
Den 2003-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøsigvej 10, 6870 Ølgod (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-18 tilføjes Direktion: Søren Skytte Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og/eller aktier i andre selskaber tillige med finansiering i anlægsøjemed og formueforvaltning. (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2003-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Legale ejere: Søren Skytte Jensen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2003-12-18 tilføjes Navne: SØREN SKYTTE JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2003-12-23)
Den 2003-12-18 tilføjes Reelle ejere: Søren Skytte Jensen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2003-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-12-18 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Stiftere: Søren Skytte Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Vedtægter: 2003-12-18 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2003-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-12-23)
Den 2003-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)