Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2003-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: BOVEDA HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2014-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: XP DIGITAL A/S. (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2015-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: XP DIGITAL A/S. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: FOXY POTATO ApS. (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2018-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: XP DIGITAL A/S. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cavida A/S. (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hjerte112 A/S. (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2022-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BlueAdmin ApS. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ITZone ApS. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: XP Supplies ApS. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 38, 6. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Havebovej 19, 3450 Allerød (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 tilføjes Kontaktoplysninger: jb@bobjerg8.com (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-25 fjernes Kontaktoplysninger: jb@co-plus.com (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-04 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-01-04 fjernes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 tilføjes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-11-22 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-05-23 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havebovej 19, 3450 Allerød (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2010-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Havebovej 9, 3450 Allerød (offentliggjort 2010-02-18)
Den 2010-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havebovej 9, 3450 Allerød (offentliggjort 2010-02-18)
Den 2010-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Damgårdshave 6, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-18 tilføjes Kontaktoplysninger: jb@co-plus.com (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2008-05-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-02 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-02 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damgårdshave 6, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-09 tilføjes Direktion: Niels Steegemann Lynge (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at drive konsulentvirksomhed samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed der efter direktionens skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 tilføjes Legale ejere: NL HOLDING ApS, BOBJERG CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2003-12-09 tilføjes Navne: LYNGBJERG GROUP ApS (offentliggjort 2003-12-23)
Den 2003-12-09 tilføjes Reelle ejere: Niels Steegemann Lynge, Jesper Bobjerg (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2003-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-12-09 tilføjes Stiftere: NL HOLDING ApS, BOBJERG CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 tilføjes Vedtægter: 2003-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-12-23)
Den 2003-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)