Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bayram Bayhan | 24.10.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Halis Kara | 15.05.2009 | 24.10.2018 | direktør |
Tarkan Nart | 29.05.2007 | 15.05.2009 | direktør |
Yurdum Karakaplan | 18.12.2003 | 29.05.2007 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hasan Güven | 15.05.2009 | 13.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bayram Bayhan | 15.05.2009 | 24.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Yurdum Karakaplan | 29.05.2007 | 15.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Handan Sütcü | 18.12.2003 | 15.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Tarkan Nart | 18.12.2003 | 29.05.2007 | formand |