Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Kapital | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-21 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-21 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2022-11-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-12 fjernes Legale ejere: HANNE OG KURT NYBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-16 tilføjes Reelle ejere: Morten Nyborg, Christian Nyborg (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-01-16 fjernes Reelle ejere: Kurt Nyborg, Hanne Nyborg (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-01-15 fjernes Reelle ejere: Morten Nyborg, Christian Nyborg (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-09 fjernes Bestyrelse: Kurt Nyborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-05-14 tilføjes Direktion: Christian Nyborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-14 fjernes Direktion: Kurt Nyborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2009-03-16 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktiviteter indenfor salg på Internettet og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Vedtægter: 2008-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektriske husholdningsartikler (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektriske husholdningsartikler (offentliggjort 2004-02-26)
Den 2007-12-21 tilføjes Legale ejere: HANNE OG KURT NYBORG HOLDING ApS, MORTEN NYBORG HOLDING RANDERS ApS, CHRISTIAN NYBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2007-12-21 tilføjes Reelle ejere: Morten Nyborg, Christian Nyborg, Kurt Nyborg, Hanne Nyborg (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2007-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alsvej 5, 8940 Randers SV (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Alsvej 5, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alsvej 5, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Bestyrelse: Kurt Nyborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-01 tilføjes Direktion: Kurt Nyborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektriske husholdningsartikler (offentliggjort 2004-02-26)
Den 2003-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Navne: BATTERIER.DK A/S (offentliggjort 2004-01-12)
Den 2003-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-12-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-01-12)
Den 2003-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)