Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Legale ejere | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Olgas Vej 27, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalvej 124, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: nicolai.reedtz@gmail.com (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2010-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TD MANAGEMENT ApS. (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalvej 124, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalvej 124, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-09-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, konsulent-, udlejnings- og håndværksvirksomhed, eje aktier og anparter i andre selskaber og al anden dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Legale ejere: REEDTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2014-11-28 tilføjes Navne: DWELLING ApS (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2014-11-27 fjernes Navne: REEDTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2014-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 tilføjes Vedtægter: 2014-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-28 fjernes Binavne: REEDTZ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-10-15 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2013-10-25)
Den 2013-10-15 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-10-25)
Den 2013-10-14 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2010-06-16)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2010-06-16)
Den 2010-06-15 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2009-08-19)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2009-08-19)
Den 2009-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalvej 124, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2005-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 67, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 67, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 tilføjes Binavne: REEDTZ ApS, DWELLINGS ApS, DWELL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 tilføjes Direktion: Nicolai Møller Reedtz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 tilføjes Navne: REEDTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2003-12-16 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Møller Reedtz (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2003-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2003-12-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 tilføjes Stiftere: Nicolai Møller Reedtz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-12-16)
Den 2003-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)