Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
OPTIMAL ADMINISTRATION OG IT ApS (CVR 28122659) | NORMAL | 01.10.2010 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Villy Lade | 05.12.2003 | 19.07.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Kirsten Speidel | 05.12.2003 | 01.01.2018 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Jim Barnkob | 05.12.2003 | 01.01.2018 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Birthe Bjerrum | 05.12.2003 | 01.01.2018 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
K/S VILLA LEAN, CLAVIERS (CVR 27570496) | NORMAL | 23.12.2003 | 100,00% | 100,00% |