Sektion (alle) | |||||||
Formål | Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Navne | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med design, sourcing og rådgivning indenfor fremstilling af beklædning og tilbehør. (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-22 tilføjes Vedtægter: 2024-08-22 (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenhaven 13, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærketoften 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-16 tilføjes Binavne: Concern ApS (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-15 fjernes Binavne: SPORTSWEAR LAB ApS (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 tilføjes Navne: Sportswear Lab ApS (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-15 fjernes Navne: CONCERN ApS (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 tilføjes Vedtægter: 2023-03-16 (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærketoften 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2016-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 90, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-05-29 tilføjes Hjemmeside: www.sportswearlab.com (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2015-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 90, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2015-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvang 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@sportswearlab.com (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 fjernes Kontaktoplysninger: anders_lind-jensen@mail.dk (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2015-06-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2015-06-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2011-08-15 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2011-08-29)
Den 2011-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering af anlægskapital, herunder ved besiddelse af aktier/anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2011-08-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør (offentliggjort 2011-08-29)
Den 2011-08-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: anders_lind-jensen@mail.dk (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2011-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 tilføjes Vedtægter: 2011-08-15 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvang 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvang 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-01-27)
Den 2005-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvang 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-01-27)
Den 2005-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgesvej 15, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgesvej 15, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-11 tilføjes Binavne: SPORTSWEAR LAB ApS (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2003-12-11 tilføjes Direktion: Anders Lind-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-11 tilføjes Legale ejere: Anders Lind-Jensen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2003-12-11 tilføjes Navne: CONCERN ApS (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2003-12-11 tilføjes Reelle ejere: Anders Lind-Jensen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2003-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2003-12-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2003-12-11 tilføjes Stiftere: Anders Lind-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)