Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstestræde 7, 4583 Sjællands Odde (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-18 fjernes Direktion: Søren Bach Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-18 fjernes Hovedbranche: Maskinforarbejdning (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-18 fjernes Legale ejere: Søren Bach Jensen (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-18 fjernes Navne: OVERBY SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-18 fjernes Reelle ejere: Søren Bach Jensen (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-18 fjernes Stiftere: Søren Bach Jensen (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2017-10-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-14 tilføjes Legale ejere: Søren Bach Jensen (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2015-06-14 tilføjes Reelle ejere: Søren Bach Jensen (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2012-11-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2012-11-12 fjernes Revisor: N.C.R.A. ApS (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Maskinforarbejdning (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstestræde 7, 4583 Sjællands Odde (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstestræde 7, 4583 Sjællands Odde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstestræde 7, 4583 Sjællands Odde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-12 tilføjes Direktion: Søren Bach Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2003-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er udførelse af smede- og maskinarbejde og hermed anden beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2003-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2003-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2003-12-12 tilføjes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2003-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2003-12-12 tilføjes Navne: OVERBY SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2003-12-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2003-12-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2003-12-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2003-12-12 tilføjes Revisor: N.C.R.A. ApS (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2003-12-12 tilføjes Stiftere: Søren Bach Jensen (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2003-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2003-12-12 tilføjes Vedtægter: 2003-12-12 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2003-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2003-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-18)