Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-18 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2008-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ANDERS NIELSEN & CO A/S. (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-02-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANDERS NIELSEN & CO A/S. (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2023-07-14 tilføjes Vedtægter: 2023-07-14 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2020-11-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marievej 21, 2900 Hellerup (offentliggjort 2009-04-03)
Den 2009-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 55, 4., 1150 København K (offentliggjort 2005-04-11)
Den 2009-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investeringsvirksomhed, samt konceptsalg og rådgivning og enhver dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-22 tilføjes Vedtægter: 2009-03-22 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2009-03-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2009-03-20 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-10-31)
Den 2007-10-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-10-31)
Den 2007-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-10-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-10-12)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2005-10-18)
Den 2005-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: aks@ancotrans.dk (offentliggjort 2005-10-18)
Den 2005-08-02 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2005-10-18)
Den 2005-08-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 55, 4., 1150 København K (offentliggjort 2005-04-11)
Den 2005-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 50, 4., 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-10 tilføjes Navne: ANNE KATHRINE STEENBJERGE HOLDING ApS (offentliggjort 2004-05-10)
Den 2004-05-09 fjernes Navne: AKS HOLDING ApS (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 50, 4., 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-28 tilføjes Direktion: Anne Kathrine Steenbjerge (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Legale ejere: Anne Kathrine Steenbjerge (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2003-11-28 tilføjes Navne: AKS HOLDING ApS (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-11-28 tilføjes Reelle ejere: Anne Kathrine Steenbjerge (offentliggjort 2017-10-22)
Den 2003-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-11-28 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Stiftere: Anne Kathrine Steenbjerge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)