Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Navne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 108, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 108, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 108, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 108, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2022-06-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2022-06-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 108, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2016-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 108, 8940 Randers SV (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 108, 8940 Randers SV (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2015-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 26, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2008-12-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-03-08)
Den 2007-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed gennem besiddelse af fast ejendom til udlejningsformål, at drive handel og investering samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-11-19 tilføjes Vedtægter: 2007-11-19 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-11-12 tilføjes Navne: HALDRUP PETERSEN ApS (offentliggjort 2007-11-15)
Den 2007-11-11 fjernes Navne: EJENDOMSANPARTSSELSKABET TOMSAGER 2 AF 2004 (offentliggjort 2004-01-26)
Den 2007-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 158.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-01-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 26, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2004-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-09 tilføjes Direktion: Lars Haldrup Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-09 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-09 tilføjes Navne: EJENDOMSANPARTSSELSKABET TOMSAGER 2 AF 2004 (offentliggjort 2004-01-26)
Den 2004-01-08 fjernes Navne: PBH 28.441 ApS (offentliggjort 2003-12-11)
Den 2004-01-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-01-09 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-03-08)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-03 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-03 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-12-03 tilføjes Legale ejere: Lars Haldrup Petersen (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2003-12-03 tilføjes Navne: PBH 28.441 ApS (offentliggjort 2003-12-11)
Den 2003-12-03 tilføjes Reelle ejere: Lars Haldrup Petersen (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2003-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-12-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2003-12-03 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-12-03 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-12-11)
Den 2003-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)