Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christina Wiesner Færch | 01.07.2004 | 22.05.2008 | direktør |
Niels Sigurd Wegener | 26.03.2004 | 22.05.2008 | direktør |
Søren Simon Sørensen | 11.12.2003 | 22.05.2008 | direktør |
Thomas Færch | 11.12.2003 | 22.05.2008 | direktør |
Martin Holm Land | 11.12.2003 | 22.05.2008 | direktør |