Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service, køb og salg af ejendomme, udlejningsvirksomhed, finansieringsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Vedtægter: 2010-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 fjernes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2005-01-05)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 225, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-11-24 tilføjes Direktion: Mona Annette Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2005-01-05)
Den 2003-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Legale ejere: FIMONA INVEST ApS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2003-11-24 tilføjes Navne: MOFIBO ApS (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-11-24 tilføjes Reelle ejere: Mona Annette Nielsen (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2003-11-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Stiftere: FIMONA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)