Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ayoe Song Malmqvist | 01.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Povlsen | 10.03.2004 | 01.10.2022 | adm. dir |
John Leadbetter | 21.11.2003 | 30.05.2006 | direktør |
Klaus Harbo | 21.11.2003 | 10.03.2004 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ernst Ulrik Bayer | 01.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bo Povlsen | 01.10.2022 | formand |
Ayoe Song Malmqvist | 15.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ernst Ulrik Bayer | 28.01.2020 | 30.09.2022 | formand |
Michael Vilhelm Nielsen | 27.04.2016 | 02.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Steen Holse Andersen | 24.11.2015 | 27.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Juhl | 17.03.2015 | 24.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jack Steen Ove Gustafsson | 05.02.2008 | 11.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Rantzau Nehammer | 01.06.2006 | 28.01.2020 | formand |
Bo Povlsen | 21.11.2003 | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
John Leadbetter | 21.11.2003 | 15.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Lørup | 21.11.2003 | 09.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jan Bonde | 21.11.2003 | 01.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Peer Wedervang | 21.11.2003 | 01.06.2006 | formand |
Klaus Harbo | 21.11.2003 | 10.03.2004 | bestyrelsesmedlem |