Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 81, 1720 København V (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 fjernes Binavne: XPOSURE ApS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 fjernes Kontaktoplysninger: mail@fotocafeen.dk (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 fjernes Legale ejere: Sigurður Páll Sigurðsson, CASPER RUBIN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 fjernes Navne: FOTOCAFEEN ApS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 fjernes Stiftere: Sigurður Páll Sigurðsson, Matthew Thomas Ramsay, CASPER RUBIN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 fjernes Direktion: Casper Rubin (direktion) (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-09 fjernes Legale ejere: Casper Rubin (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 81, 1720 København V (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2014-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 83, 1720 København V (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2014-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2014-05-31 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2014-05-14 tilføjes Legale ejere: Casper Rubin, Sigurður Páll Sigurðsson, CASPER RUBIN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 83, 1720 København V (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2014-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 45, 1620 København V (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-25 fjernes Direktion: Tony Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@fotocafeen.dk (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2009-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 45, 1620 København V (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2009-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 2, 1300 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion af og handel med digitalt fremstillede billeder,herunder digital reklamefotografering, tillige med scanninger og digital billedbehandling i øvrigt, samt fotografiske udstillinger og afholdelse af kurser i relevant fototeknik. Samtidig kan der serveres kaffe og brød i virksomhedens Cafe del. (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2009-08-04 tilføjes Navne: FOTOCAFEEN ApS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2009-08-03 fjernes Navne: XPOSURE ApS (offentliggjort 2003-12-10)
Den 2009-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2009-08-04 tilføjes Vedtægter: 2009-08-04 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2009-08-04 fjernes Binavne: PACK-SHOPPEN ApS, BLACK & WHITE DIGITAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Direktion: Tony Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-30 fjernes Direktion: Matthew Thomas Ramsay (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 2, 1300 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Binavne: PACK-SHOPPEN ApS, BLACK & WHITE DIGITAL ApS, XPOSURE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Direktion: Matthew Thomas Ramsay (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2003-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Navne: XPOSURE ApS (offentliggjort 2003-12-10)
Den 2003-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2003-12-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2003-12-01 tilføjes Stiftere: Sigurður Páll Sigurðsson, Matthew Thomas Ramsay, CASPER RUBIN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-19)