Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Nielsen | 23.03.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Penzien Facius | 08.12.2003 | 23.03.2011 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peder Christian Haarbye | 06.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Boe Spurré | 30.11.2009 | bestyrelse |
Peter Johansen | 30.11.2009 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nils-Jørgen Petersen | 27.01.2005 | 06.05.2015 | bestyrelse |
Jesper Hjetting | 27.01.2005 | 30.11.2009 | formand |
Pia Løfgren | 26.11.2004 | 27.01.2005 | formand |
Michael Penzien Facius | 08.12.2003 | 27.01.2005 | bestyrelse |
Line Mølholm Hansen | 08.12.2003 | 27.01.2005 | bestyrelse |
Robert Koch-Nielsen | 08.12.2003 | 26.11.2004 | formand |