Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skæring Hedevej 185, 8250 Egå (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 fjernes Bestyrelse: Gunna Christiansen (formand) (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 fjernes Direktion: Svend Birkelund (direktion) (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-28 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 fjernes Kontaktoplysninger: loke@loke.dk (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 fjernes Legale ejere: LOKE HOLDINGSELSKAB ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 fjernes Navne: LOKE BYG ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 fjernes Stiftere: Gunna Christiansen (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2016-10-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2016-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæring Hedevej 185, 8250 Egå (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2016-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sindalsvej 17, 8240 Risskov (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Kontaktoplysninger: loke@loke.dk (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-08-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-08-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2015-08-25 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2009-11-16 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2009-11-16 fjernes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-04-19)
Den 2004-03-25 tilføjes Bestyrelse: Gunna Christiansen (formand) (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2004-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt at drive handel, industri, konsulentvirksomhed og investering efter direktionens nærmere beslutning. (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2004-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2004-03-25 tilføjes Vedtægter: 2004-03-25 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2004-03-08 tilføjes Legale ejere: LOKE HOLDINGSELSKAB ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2003-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sindalsvej 17, 8240 Risskov (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2003-11-28 tilføjes Direktion: Svend Birkelund (direktion) (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2003-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2003-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-28 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2003-11-28 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-04-19)
Den 2003-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2003-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2003-11-28 tilføjes Navne: LOKE BYG ApS (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2003-11-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2003-11-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2003-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2003-11-28 tilføjes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Stiftere: Gunna Christiansen (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2003-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2003-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-10)