Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Navne | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2011-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: KJÆR CONSULTING GROUP ApS. (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2015-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: LEAN AKADEMIET ApS. (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2020-10-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Aarup Kjær ApS. (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2021-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere og handle med fast ejendom, grunde samt investering og handel med værdipapirer, herunder tilbyde konsulentydelser indenfor ledelse og personlig udvikling. (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-02-01 tilføjes Vedtægter: 2021-02-01 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere og handle med fast ejendom, grunde samt investering og handel med værdipapirer (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-05-19 tilføjes Vedtægter: 2020-05-19 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedskærlund 22, 7150 Barrit (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedskærlund 22, 7150 Barrit (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-28 tilføjes Vedtægter: 2019-05-28 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2019-05-28 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2017-02-06 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed, herunder at eje andele i sådanne, samt anden virksomhed (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2013-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Vedtægter: 2013-10-29 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2013-01-29 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2013-01-29 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-09 tilføjes Navne: KJÆR GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2011-09-16)
Den 2011-09-08 fjernes Navne: KJÆR CONSULTING ApS (offentliggjort 2003-12-19)
Den 2011-09-09 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-09 fjernes Revisor: Eigil Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedskærlund 22, 7150 Barrit (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedskærlund 22, 7150 Barrit (offentliggjort 2005-11-25)
Den 2005-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedskærlund 22, 7150 Barrit (offentliggjort 2005-11-25)
Den 2005-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgade 8, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2004-07-06)
Den 2004-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgade 8, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2004-07-06)
Den 2004-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bianco Lunos Alle 7, 3. th., 1868 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-29 tilføjes Revisor: Eigil Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 fjernes Revisor: Hans Peter Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bianco Lunos Alle 7, 3. th., 1868 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Direktion: Egon Kjær Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Legale ejere: Egon Kjær Jensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2003-12-01 tilføjes Navne: KJÆR CONSULTING ApS (offentliggjort 2003-12-19)
Den 2003-12-01 tilføjes Reelle ejere: Egon Kjær Jensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2003-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2003-12-01 tilføjes Revisor: Hans Peter Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Stiftere: Egon Kjær Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-12-19)
Den 2003-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)