Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensvej 7, st. th., 1871 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensvej 7, st. th., 1871 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensvej 7, st. th., 1871 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2015-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Krotoften 17, 4140 Borup (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2011-10-03 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2011-10-04)
Den 2011-10-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-10-29)
Den 2011-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings-, finansierings- og konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 tilføjes Vedtægter: 2011-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Revisor: Quistgaard 21 Køge A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-10-29)
Den 2010-10-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: Quistgaard 21 Køge A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: Niels Christian Olin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-12-10 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-12-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krotoften 17, 4140 Borup (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Krotoften 17, 4140 Borup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 tilføjes Revisor: Niels Christian Olin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krotoften 17, 4140 Borup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Direktion: Henriette Mærsk Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Legale ejere: Henriette Mærsk Søndergaard (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2003-12-01 tilføjes Navne: DIKA ApS (offentliggjort 2003-12-19)
Den 2003-12-01 tilføjes Reelle ejere: Henriette Mærsk Søndergaard (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2003-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Stiftere: Henriette Mærsk Søndergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-12-19)
Den 2003-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)