Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Formål | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Revisor | Tegningsregel | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2007-01-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALJA INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2014-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET VORES KØBMAND ApS. (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2017-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Koncenton Trøjborgvej A/S. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALJA - H 165 ApS. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Bibranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2022-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, investering i værdipapirer og ejendomme samt anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-20 tilføjes Vedtægter: 2022-11-20 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 fjernes Revisor: Revi-Invest A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i HTH Køkkenforum Vejle A/S, CVR.NR. 16463531, og foretage anden investering. (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2010-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Vedtægter: 2010-05-19 (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2009-12-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnsholtvej 2, 7173 Vonge (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnsholtvej 2, 7173 Vonge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-05 fjernes Revisor: TJ HOLDING, VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnsholtvej 2, 7173 Vonge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-26 tilføjes Direktion: Allan Linck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Legale ejere: Allan Linck (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2003-11-26 tilføjes Navne: ALLAN LINCK HOLDING ApS (offentliggjort 2003-12-16)
Den 2003-11-26 tilføjes Reelle ejere: Allan Linck (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2003-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-11-26 tilføjes Revisor: TJ HOLDING, VEJLE ApS, Revi-Invest A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Stiftere: Allan Linck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-12-16)
Den 2003-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)