Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Interessenter | ||||
Navne | Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongshusvej 152, 8300 Odder (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 2, 1., 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-26 tilføjes Kontaktoplysninger: cbt@it.dk (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-12-27 tilføjes Bestyrelse: Claus Bang Thomasen (formand) (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-12-26 fjernes Bestyrelse: Claus Bang Thomasen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-05-26 tilføjes Vedtægter: 2016-05-26 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-05-26 fjernes Revisor: Leicht Simonsen Regnskabsassistance ApS (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2009-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 2, 1., 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2009-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbjergvej 49, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2005-05-08 tilføjes Bestyrelse: Claus Bang Thomasen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2005-05-08 fjernes Bestyrelse: Hans Laurits Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Legale ejere: Karen Nicolajsen, Jan Krat Nielsen, Niels Hugo Kirkegaard, Christian Leicht Simonsen, Claus Bang Thomasen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Reelle ejere: Karen Nicolajsen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2003-12-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2003-12-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbjergvej 49, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-28 tilføjes Bestyrelse: Hans Laurits Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Direktion: Claus Bang Thomasen (direktør) (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2003-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive udlejningsvirksomhed med ejendommen matr. nr. 12 BF, Stensballe by, Vær. Beliggende: Brådhusvej 3, Stensballe, 8700 Horsens. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-28 tilføjes Interessenter: COLBO 1 ApS (offentliggjort 2003-12-03)
Den 2003-11-28 tilføjes Navne: K/S COLBO I (offentliggjort 2003-12-03)
Den 2003-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2003-11-28 tilføjes Revisor: Leicht Simonsen Regnskabsassistance ApS (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2003-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, eller af formanden eller af et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Vedtægter: 2003-11-28 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2003-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2003-12-03)
Den 2003-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)