Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-05 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET FJORDSTIEN 15 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Revisor: Lone Ditlevsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Stiftere: B. L. J. HANDEL OG FINANCIERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 31, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Vedtægter: 2004-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 fjernes Direktion: Marianne Lund Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 tilføjes Revisor: Lone Ditlevsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet K.Ingemann Knudsen v/Lis Ingemann Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 31, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-06 tilføjes Direktion: Marianne Lund Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-06 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET FJORDSTIEN 15 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-06 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet K.Ingemann Knudsen v/Lis Ingemann Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-06 tilføjes Stiftere: B. L. J. HANDEL OG FINANCIERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)