Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fanøgade 15, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-26 fjernes Navne: INNER CIRCLE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Stiftere: Niels Jensen, Claus Bernt Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Bestyrelse: Klaus Thorsten Wollesen Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fanøgade 15, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredevej 2, 2830 Virum (offentliggjort 2007-12-12)
Den 2009-04-01 tilføjes Bestyrelse: Klaus Thorsten Wollesen Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Bestyrelse: Johan Kristian Tuft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af restaurationsvirksomhed i Ro's Torv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Vedtægter: 2009-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 fjernes Bestyrelse: Preben Linder Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-12-15)
Den 2007-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredevej 2, 2830 Virum (offentliggjort 2007-12-12)
Den 2007-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 8, 2450 København SV (offentliggjort 2005-02-16)
Den 2007-11-01 tilføjes Bestyrelse: Preben Linder Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 fjernes Bestyrelse: Niels Kristian Thygesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Bestyrelse: Ole Vagner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 fjernes Bestyrelse: Claus Bernt Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-12-15)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2005-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 8, 2450 København SV (offentliggjort 2005-02-16)
Den 2005-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-09 tilføjes Bestyrelse: Niels Kristian Thygesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-09 fjernes Bestyrelse: Niels Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-31 fjernes Direktion: Lars Stoklund Dietrichsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 tilføjes Navne: INNER CIRCLE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-29 fjernes Navne: RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET RO'STORV (offentliggjort 2003-11-27)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 tilføjes Bestyrelse: Niels Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Direktion: Lars Stoklund Dietrichsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2003-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Navne: RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET RO'STORV (offentliggjort 2003-11-27)
Den 2003-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Stiftere: Niels Jensen, Claus Bernt Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)