Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Peter Anders Falkesgaard | 06.05.2010 | 19.05.2010 | direktion |
Vagn William Andersen | 17.11.2008 | 06.05.2010 | direktion |
Andrea Andersen | 13.11.2008 | 17.11.2008 | direktion |
Kai Folmer Nielsen | 13.02.2006 | 13.11.2008 | direktion |
Peter Michael Hammer Tuxen | 22.02.2005 | 13.02.2006 | direktion |
Vagn William Andersen | 15.12.2004 | 22.02.2005 | direktion |
Jan Andersen | 19.12.2003 | 15.12.2004 | direktion |
Steen Schierbeck | 26.11.2003 | 19.12.2003 | direktion |