Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-05-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-05-18 fjernes Revisor: Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kordilgade 42, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kordilgade 42, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-03-24 tilføjes Direktion: Finn Machenhauer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed med ejendomsinvestering, ejendomsudlejning, finansieringsvirksomhed, investering i pantebreve og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Vedtægter: 2009-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-08-01)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kordilgade 42, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kordilgade 42, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2004-03-10)
Den 2006-02-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-08-01)
Den 2006-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kordilgade 42, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2004-03-10)
Den 2004-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-03 tilføjes Direktion: Stig Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Navne: FRIHED 2003 ApS (offentliggjort 2004-03-10)
Den 2004-02-02 fjernes Navne: SCSK 6354 ApS (offentliggjort 2003-11-26)
Den 2004-02-03 tilføjes Revisor: Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2004-02-03 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-26 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Legale ejere: Stig Nielsen, Finn Machenhauer (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2003-11-26 tilføjes Navne: SCSK 6354 ApS (offentliggjort 2003-11-26)
Den 2003-11-26 tilføjes Reelle ejere: Stig Nielsen, Finn Machenhauer (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2003-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-11-26)
Den 2003-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)