Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 32, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-26 fjernes Binavne: ØSTJYSK TERMOGRAFERING ApS, TERMOGRAFERING DANMARK ApS, NYGAARD VVS ApS, MIDTJYSK TERMOGRAFERING ApS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-24 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-26 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-26 fjernes Kontaktoplysninger: nygaard@vvs.dk (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-26 fjernes Legale ejere: Klaus Nygaard (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-26 fjernes Navne: NYGAARD AUT. VVS OG BLIKKENSLAGER ApS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-26 fjernes Reelle ejere: Klaus Nygaard (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-26 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-05 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-23 fjernes Direktion: Klaus Nygaard (direktion) (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-07-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-02-08 tilføjes Vedtægter: 2017-02-08 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-04-01 tilføjes Legale ejere: Klaus Nygaard (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2014-04-01 tilføjes Reelle ejere: Klaus Nygaard (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 fjernes Direktion: Morten Idriss Nygaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: nygaard@vvs.dk (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 32, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2012-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 54, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2010-10-25)
Den 2012-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er industri og håndværk. (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2012-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2012-05-02 tilføjes Vedtægter: 2012-05-02 (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2012-05-02 fjernes Binavne: ØSTJYSK TELEGRAFERING ApS, TELEGRAFERING DANMARK ApS, MIDTJYSK TELEGRAFERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-17 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 54, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2010-10-25)
Den 2010-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Foghs Vej 5, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2003-12-12)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2003-12-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Foghs Vej 5, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2003-12-12)
Den 2003-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-28 tilføjes Direktion: Morten Idriss Nygaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Navne: NYGAARD AUT. VVS OG BLIKKENSLAGER ApS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2003-11-27 fjernes Navne: PBH 28.423 ApS (offentliggjort 2003-11-25)
Den 2003-11-24 tilføjes Navne: PBH 28.423 ApS (offentliggjort 2003-11-25)
Den 2003-11-28 tilføjes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Binavne: ØSTJYSK TELEGRAFERING ApS, TELEGRAFERING DANMARK ApS, MIDTJYSK TELEGRAFERING ApS, ØSTJYSK TERMOGRAFERING ApS, TERMOGRAFERING DANMARK ApS, NYGAARD VVS ApS, MIDTJYSK TERMOGRAFERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2003-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-24 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2003-11-24 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2003-12-18)
Den 2003-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2003-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2003-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2003-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2003-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2003-11-24 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2003-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2003-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-25)