Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2010-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2010-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2010-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 21, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2010-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2010-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-18 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2010-03-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2010-03-04 fjernes Navne: ENTZELMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2010-03-04 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2010-03-04 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2010-03-04 fjernes Revisor: CHA-CONSULT A/S (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2010-03-04 fjernes Stiftere: Daniel Entzelmann Christoffersen (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2010-03-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2009-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2009-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 fjernes Direktion: Daniel Entzelmann Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 21, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2003-11-18 tilføjes Direktion: Daniel Entzelmann Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailvirksomhed med salg af tøj og dermed beslægtede varer samt at eje andele i selskaber med lignende formål. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2003-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2003-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-18 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2003-11-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2003-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2003-11-18 tilføjes Navne: ENTZELMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2003-11-18 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2003-11-18 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2003-11-18 tilføjes Revisor: CHA-CONSULT A/S (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2003-11-18 tilføjes Stiftere: Daniel Entzelmann Christoffersen (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2003-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen, bestående af een direktør, der vælges af generalforsamlingen. Selskabet har ingen bestyrelse. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2003-11-18 tilføjes Vedtægter: 2003-11-18 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2003-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2003-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)