Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jannie Reinbach | 22.01.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jannie Reinbach | 03.11.2013 | 11.11.2015 | direktion |
Jeanette Mingon | 29.12.2011 | 25.10.2013 | adm. dir |
Søren Christian Avdon Nielsen | 09.09.2008 | 29.12.2011 | adm. dir |
Karl Erling Rytter Jensen | 01.11.2003 | 09.09.2008 | direktion |