Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-17 tilføjes Reelle ejere: Svend Erik Nielsen (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bolbrovej 62, 4700 Næstved (offentliggjort 2007-05-11)
Den 2007-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Marskvej 29, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i aktie- og anpartsselskaber og anden finansiel virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-11 tilføjes Vedtægter: 2007-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marskvej 29, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Marskvej 29, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-07 tilføjes Revisor: REVISION VADESTEDET GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-07 fjernes Revisor: Hans Vejlesby Revision, Registrerede Revisorer FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marskvej 29, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-20 tilføjes Direktion: Svend Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Legale ejere: Svend Erik Nielsen (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2003-11-20 tilføjes Navne: SN HOLDING NÆSTVED ApS (offentliggjort 2003-12-03)
Den 2003-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-11-20 tilføjes Revisor: Hans Vejlesby Revision, Registrerede Revisorer FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-12-03)
Den 2003-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)