Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2005-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NEW FEET MEDICAL FOOTWEAR A/S. (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: NEW FEET MEDICAL FOOTWEAR A/S. (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PK Bygning ApS. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-02-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NEW FEET MEDICAL FOOTWEAR A/S. (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-25 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-05-25 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bavnegårdsvej 4, 8361 Hasselager (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bavnegårdsvej 4, 8361 Hasselager (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bavnegårdsvej 4, 8361 Hasselager (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bavnegårdsvej 4, 8361 Hasselager (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-31 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2015-05-31 fjernes Revisor: DANSK REVISION MARIAGERFJORD, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2009-05-31 tilføjes Revisor: DANSK REVISION MARIAGERFJORD, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2009-05-31 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-01-03)
Den 2007-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt udøvelse af finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Vedtægter: 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 fjernes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-01-03)
Den 2005-12-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bavnegårdsvej 4, 8361 Hasselager (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2003-11-20 tilføjes Direktion: Kim Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Legale ejere: Kim Pedersen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2003-11-20 tilføjes Navne: PK FINANS ApS (offentliggjort 2003-11-28)
Den 2003-11-20 tilføjes Reelle ejere: Kim Pedersen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2003-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-11-20 tilføjes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Stiftere: Kim Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-11-28)
Den 2003-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)