Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Binavne | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglværksvej 60, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-25 fjernes Navne: MR. EJENDOMSHANDEL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Stiftere: Gert Martin Risom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-01 fjernes Direktion: Gert Martin Risom (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-10-07 fjernes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-23 tilføjes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-26 fjernes Binavne: TREHØJE ENTREPRENØRFORRETNING & CO. VILDBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksvej 60, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmeåvej 1, 6682 Hovborg (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2004-08-24 tilføjes Direktion: Gert Martin Risom (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Direktion: Torben Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er er transport og udlejning og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. Endvidere kan selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Navne: MR. EJENDOMSHANDEL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-23 fjernes Navne: HOVBORG TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2004-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Vedtægter: 2004-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 fjernes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 tilføjes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 fjernes Revisor: K.T. REVISION VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmeåvej 1, 6682 Hovborg (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2004-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 3, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-01 tilføjes Direktion: Torben Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 fjernes Direktion: Gert Martin Risom (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Navne: HOVBORG TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2004-02-29 fjernes Navne: TREHØJE ENTREPRENØRFORRETNING & CO. VILDBJERG ApS (offentliggjort 2003-11-24)
Den 2003-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 3, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-01 tilføjes Binavne: TREHØJE ENTREPRENØRFORRETNING & CO. VILDBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 tilføjes Direktion: Gert Martin Risom (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 tilføjes Navne: TREHØJE ENTREPRENØRFORRETNING & CO. VILDBJERG ApS (offentliggjort 2003-11-24)
Den 2003-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 tilføjes Revisor: K.T. REVISION VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 tilføjes Stiftere: Gert Martin Risom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)