Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Mark Thorsen | 28.01.2016 | 15.02.2019 | direktør |
Ole Jørgen Timm | 24.11.2008 | 11.07.2011 | adm. dir |
Claus Linde Nielsen | 01.10.2008 | 31.01.2009 | direktion |
Jens-Ejner Rønne Pedersen | 08.03.2006 | 02.06.2010 | direktion |
Søren Greve Larsen | 25.05.2005 | 28.01.2016 | direktion |
Bent Schøn Hansen | 25.05.2005 | 24.11.2008 | adm. dir |
Victor Christoffersen | 01.10.2003 | 11.02.2004 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Trærup | 20.05.2014 | 01.06.2015 | bestyrelse |
Gert Kristiansen | 27.12.2012 | 01.06.2015 | bestyrelse |
Peter Henrik Asschenfeldt | 10.07.2012 | 01.06.2015 | bestyrelse |
Søren Greve Larsen | 01.08.2011 | 20.05.2014 | bestyrelse |
Jakob Mark Thorsen | 09.09.2010 | 01.06.2015 | formand |
Ole Jørgen Timm | 09.09.2010 | 01.08.2011 | bestyrelse |
Bent Lundgaard | 27.05.2010 | 29.05.2012 | bestyrelse |
Lasse Buhl Jørgensen | 09.09.2009 | 20.05.2014 | bestyrelse |
Jesper Lyhne | 09.09.2009 | 27.05.2010 | bestyrelse |
Poul Erik Vennekilde | 20.11.2008 | 09.09.2009 | bestyrelse |
Anders Cold | 28.04.2008 | 09.09.2010 | næstformand |
Ole Brøndum Jensen | 19.12.2007 | 09.09.2009 | bestyrelse |
Johnny Ewan Kronow | 20.03.2007 | 09.09.2009 | bestyrelse |
Michael Gaarmann | 01.07.2006 | 11.11.2008 | bestyrelse |
Peter Henrik Asschenfeldt | 11.02.2004 | 09.09.2010 | formand |
Bent Schøn Hansen | 11.02.2004 | 20.03.2007 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.10.2003 | 11.02.2004 | bestyrelse |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.10.2003 | 11.02.2004 | bestyrelse |
Helen Mimi Janniche | 01.10.2003 | 11.02.2004 | bestyrelse |