Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-04 tilføjes Vedtægter: 2020-11-04 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-04 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-10-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-11-26 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 fjernes Revisor: HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejerivej 20, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-14 tilføjes Direktion: Bo Skipper Mosgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i A. Skipper Pedersen ApS samt andre fremtidige datterselskaber og associerede selskaber samt investeringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Legale ejere: Bo Skipper Mosgaard (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2003-11-14 tilføjes Navne: BSM ODENSE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-11-28)
Den 2003-11-14 tilføjes Reelle ejere: Bo Skipper Mosgaard (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2003-11-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Revisor: HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Stiftere: Bo Skipper Mosgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Vedtægter: 2003-11-14 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-11-28)
Den 2003-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)